Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Lillestrom SK takımında forvet mevkinde forma giyen Thomas Lehne Olsen, 29.06.1991 tarihinde dünyaya gelmiştir. 187 cm boyunda ve 78 kilo olan Thomas Lehne Olsen, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 29 maça çıkan Thomas Lehne Olsen, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Thomas Lehne Olsen, bu sezon 1 asist ve 12 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Norveç Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2018 | Lillestrom SK 2:0 Kristiansund BK | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
11.11.2018 | Stromsgodset 2:2 Lillestrom SK | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
05.11.2018 | Lillestrom SK 1:1 Bodo Glimt | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.10.2018 | Ranheim 3:2 Lillestrom SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.10.2018 | Lillestrom SK 0:0 Rosenborg BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
07.10.2018 | Brann 1:1 Lillestrom SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.09.2018 | Lillestrom SK 3:2 Stabaek IF | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
24.09.2018 | Lillestrom SK 1:0 Tromso IL | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.08.2018 | Sandefjord Fotball 1:3 Lillestrom SK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
19.08.2018 | Lillestrom SK 1:1 Haugesund | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.06.2018 | Lillestrom SK 0:0 Odds BK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.05.2018 | Valerenga IF 1:0 Lillestrom SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
16.05.2018 | Rosenborg BK 3:0 Lillestrom SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
13.05.2018 | Tromso IL 1:2 Lillestrom SK | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
06.05.2018 | Lillestrom SK 1:0 Sandefjord Fotball | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.04.2018 | Stabaek IF 3:2 Lillestrom SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
22.04.2018 | Lillestrom SK 0:1 Ranheim | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
15.04.2018 | Molde FK 2:1 Lillestrom SK | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
17.03.2018 | Lillestrom SK 2:2 Sarpsborg 08 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.03.2018 | Bodo Glimt 3:1 Lillestrom SK | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
12.02.2018 - Şimdi | Lillestrom SK | -- |
01.01.2016 - 11.02.2018 | Tromso IL | -- |
06.08.2014 - 31.12.2014 | Ullensaker / Kisa | -- |
01.01.2013 - 31.12.2015 | Stromsgodset | -- |
01.01.2010 - 31.12.2012 | Hamarkameratene | -- |
- | Norveç | -- |