Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Hannover 96 takımında orta saha mevkinde forma giyen Sebastian Ernst, 04.03.1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. 179 cm boyunda ve 68 kilo olan Sebastian Ernst, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Sebastian Ernst, 5 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Sebastian Ernst, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Almanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.02.2022 | Hannover 96 2:2 SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
04.02.2022 | 1. FC Heidenheim 3:1 Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
14.01.2022 | Hansa Rostock 0:1 Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.12.2021 | Hannover 96 1:4 Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
11.12.2021 | Ingolstadt 1:2 Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
27.11.2021 | Karlsruher 4:0 Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
19.11.2021 | Hannover 96 0:0 Paderborn | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
06.11.2021 | Fortuna Düsseldorf 1:1 Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
30.10.2021 | Hannover 96 1:1 Erzgebirge | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
15.10.2021 | Hannover 96 0:1 Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
02.10.2021 | Nürnberg 0:0 Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.09.2021 | Hannover 96 1:2 Sandhausen | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
18.09.2021 | Holstein Kiel 0:3 Hannover 96 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
11.09.2021 | Hannover 96 1:0 St Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
28.08.2021 | SV Darmstadt 98 4:0 Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
20.08.2021 | Hannover 96 1:0 1. FC Heidenheim | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
14.08.2021 | Dynamo Dresden 2:0 Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
31.07.2021 | Hannover 96 0:3 Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.07.2021 | Werder Bremen 1:1 Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - |
01.07.2021 - Şimdi | Hannover 96 | -- |
01.07.2017 - 30.06.2021 | Greuther Furth | -- |
01.07.2017 - 30.06.2021 | Greuther Furth II | -- |
30.01.2017 - 30.06.2017 | FC Wurzburger Kickers | -- |
01.01.2016 - 29.01.2017 | Magdeburg | -- |
01.07.2014 - 31.12.2015 | Hannover 96 | -- |
01.01.2013 - 31.12.2015 | Hannover 96 (A) | -- |
01.07.2010 - 30.06.2014 | Hannover 96 | -- |