Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Montevideo Wanderers takımında defans mevkinde forma giyen Gerardo Alcoba, 25.11.1984 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve 83 kilo olan Gerardo Alcoba, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 14 maça çıkan Gerardo Alcoba, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Gerardo Alcoba, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Uruguay Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2021 | Montevideo Wanderers 0:1 Penarol URU | 1 | 0 | - | - | - | ||
17.02.2021 | Liverpool Montevideo 2:1 Montevideo Wanderers | 1 | 0 | - | - | - | ||
14.02.2021 | Cerro Largo FC 1:3 Montevideo Wanderers | 1 | 0 | - | - | - | ||
07.02.2021 | Deportivo Maldonado 1:1 Montevideo Wanderers | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
04.02.2021 | Montevideo Wanderers 2:2 CA Boston River | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
31.01.2021 | Club Nacional de Football 2:1 Montevideo Wanderers | 1 | 0 | - | - | - | ||
18.01.2021 | Defensor Sporting 1:1 Montevideo Wanderers | 1 | 0 | - | - | - | ||
15.01.2021 | Club Nacional de Football 0:0 P: 4 -1 Montevideo Wanderers | 1 | 0 | - | - | - | ||
06.12.2020 | Montevideo Wanderers 2:2 Plaza Colonia | 1 | 0 | - | - | - | ||
30.11.2020 | Liverpool Montevideo 2:3 Montevideo Wanderers | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
24.11.2020 | Montevideo Wanderers 3:0 CA Progreso | 1 | 0 | - | - | - | ||
10.11.2020 | Montevideo Wanderers 1:0 Cerro Largo FC | 1 | 0 | - | - | - | ||
08.11.2020 | Montevideo City Torque 1:2 Montevideo Wanderers | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
26.10.2020 | Montevideo Wanderers 2:2 Club Atletico Rentistas | 1 | 0 | - | - | - |
01.10.2020 - 10.03.2021 | Montevideo Wanderers | -- |
01.10.2020 - Şimdi | Montevideo Wanderers | -- |
21.01.2019 - Şimdi | CA Tigre | -- |
21.01.2019 - 30.09.2020 | CA Tigre | -- |
01.01.2019 - Şimdi | Puebla FC | -- |
01.01.2018 - 31.12.2018 | Club Santos Laguna | -- |
01.01.2018 - Şimdi | Club Santos Laguna | -- |
01.01.2015 - 31.12.2017 | Pumas Unam | -- |
01.01.2012 - 31.12.2014 | Colon de Santa Fe | -- |
20.08.2008 - 31.12.2009 | Uruguay | -- |
01.07.2007 - 31.12.2010 | Penarol URU | -- |
01.07.2006 - 30.06.2007 | Montevideo Wanderers | -- |