Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
WSG Tirol takımında orta saha mevkinde forma giyen Felix Adjei, 17.12.1990 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Felix Adjei, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Felix Adjei, bu sezon 2 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Gana Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2019 | Horn 1:3 WSG Tirol | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
29.05.2019 | WSG Tirol 1:0 Austria Lustenau | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
24.05.2019 | FC Liefering 1:2 WSG Tirol | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
19.05.2019 | WSG Tirol 3:1 SKU Amstetten | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.05.2019 | Superfund Pasching 1:2 WSG Tirol | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
03.05.2019 | WSG Tirol 2:1 Young Violets FK Austria Wien | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.04.2019 | FC Wacker Innsbruck 2 3:2 WSG Tirol | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.04.2019 | WSG Tirol 2:0 Vorwarts Steyr | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
12.04.2019 | Magna Wr. Neustadt 0:0 WSG Tirol | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.04.2019 | WSG Tirol 2:1 KSV 1919 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
29.03.2019 | FC Blau-Weiß Linz 1:1 WSG Tirol | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
08.03.2019 | SK Austria Klagenfurt 1:1 WSG Tirol | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
05.03.2019 | SV Lafnitz 1:1 WSG Tirol | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.03.2019 | WSG Tirol 0:3 Josko Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
24.11.2018 | WSG Tirol 1:0 Horn | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
11.11.2018 | Austria Lustenau 1:1 WSG Tirol | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
02.11.2018 | WSG Tirol 4:0 FC Liefering | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
26.10.2018 | SKU Amstetten 0:2 WSG Tirol | 0 | 0 | - | - | - | ||
28.09.2018 | WSG Tirol 1:1 FC Wacker Innsbruck 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.09.2018 | Vorwarts Steyr 0:2 WSG Tirol | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
14.09.2018 | WSG Tirol 2:0 Magna Wr. Neustadt | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
17.07.2018 - Şimdi | WSG Tirol | -- |
06.02.2018 - 30.06.2018 | Magna Wr. Neustadt | -- |
01.01.2018 - 05.02.2018 | USK Anif | -- |
31.03.2016 - 31.12.2017 | Umea FC | -- |
01.07.2012 - 01.07.2015 | FC Liefering | -- |
01.07.2010 - 30.06.2012 | FC Salzburg | -- |
01.07.2010 - 30.06.2012 | Salzburg (A) | -- |