Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
SC Kriens takımında orta saha mevkinde forma giyen Dario Ulrich, 12.03.1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Bu sezon ilk 11'de 30 maça çıkan Dario Ulrich, 7 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Dario Ulrich, bu sezon 0 asist ve 2 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, İsviçre Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2021 | Grasshoppers Club Zurich 2:1 SC Kriens | 0 | 0 | - | - | - | ||
14.05.2021 | SC Kriens 3:0 FC Winterthur | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
11.05.2021 | FC Aarau 4:0 SC Kriens | 0 | 0 | - | - | - | ||
07.05.2021 | SC Kriens 1:1 FC Thun | 1 | 0 | - | - | - | ||
30.04.2021 | FC Stade LS Ouchy 1:2 SC Kriens | 1 | 0 | - | - | - | ||
24.04.2021 | SC Kriens 2:2 FC Wil 1900 | 1 | 1 | - | - | - | ||
17.04.2021 | SC Kriens 0:1 FC Schaffhausen | 0 | 0 | - | - | - | ||
09.04.2021 | FC Chiasso 0:0 SC Kriens | 1 | 0 | - | - | - | ||
03.04.2021 | SC Kriens 1:1 FC Stade LS Ouchy | 0 | 0 | - | - | - | ||
26.02.2021 | SC Kriens 1:1 Neuchatel Xamax FCS | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
23.02.2021 | FC Winterthur 0:0 SC Kriens | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
20.02.2021 | SC Kriens 2:0 FC Chiasso | 0 | 0 | - | - | - | ||
29.01.2021 | SC Kriens 1:2 FC Wil 1900 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
18.12.2020 | FC Chiasso 3:2 SC Kriens | 1 | 0 | 1 | 1 | - | ||
15.12.2020 | SC Kriens 1:3 FC Aarau | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
11.12.2020 | SC Kriens 1:1 FC Schaffhausen | 0 | 0 | - | - | - | ||
04.12.2020 | Grasshoppers Club Zurich 2:0 SC Kriens | 1 | 0 | - | - | - | ||
20.11.2020 | FC Winterthur 1:1 SC Kriens | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
07.11.2020 | SC Kriens 0:0 FC Chiasso | 1 | 0 | - | - | - | ||
31.10.2020 | FC Schaffhausen 3:1 SC Kriens | 0 | 0 | - | - | - | ||
23.10.2020 | SC Kriens 1:2 FC Thun | 1 | 0 | - | - | - | ||
20.10.2020 | SC Kriens 5:2 Grasshoppers Club Zurich | 1 | 0 | - | - | - | ||
26.09.2020 | FC Stade LS Ouchy 2:1 SC Kriens | 1 | 0 | 1 | - | - |
01.07.2021 - Şimdi | FC Vaduz | -- |
01.07.2019 - Şimdi | SC Kriens | -- |
01.07.2019 - 30.06.2021 | SC Kriens | -- |
01.07.2018 - 30.06.2019 | SC Kriens | -- |
28.08.2017 - 30.06.2018 | FC Winterthur | -- |
01.07.2016 - Şimdi | FC Luzern | -- |
01.07.2016 - 30.06.2019 | FC Luzern | -- |
- | İsviçre | -- |