Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
Fotbal Club FCSB takımında orta saha mevkinde forma giyen Constantin Budescu, 19.02.1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. 186 cm boyunda ve 85 kilo olan Constantin Budescu, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 10 maça çıkan Constantin Budescu, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Constantin Budescu, bu sezon 1 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Romanya Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.12.2021 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0:0 Fotbal Club FCSB | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
15.12.2021 | Fotbal Club FCSB 3:1 Rapid Bucuresti 1923 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.11.2021 | CS Universitatea Craiova 1948 2:3 Fotbal Club FCSB | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.11.2021 | Fotbal Club FCSB 3:1 FC Botosani | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
07.11.2021 | FC Voluntari 0:0 Fotbal Club FCSB | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
04.11.2021 | FC Farul Constanta 0:1 Fotbal Club FCSB | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
31.10.2021 | Fotbal Club FCSB 2:1 ACS Champions FC Arges | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
01.10.2021 | AFC Chindia Targoviste 0:1 Fotbal Club FCSB | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
25.09.2021 | Fotbal Club FCSB 3:2 FC Academica Clinceni | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
18.09.2021 | Fc U Craiova 1948 0:1 Fotbal Club FCSB | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
01.08.2022 - Şimdi | Petrolul Ploiesti | -- |
19.01.2022 - Şimdi | FC Voluntari | -- |
19.01.2022 - 30.06.2022 | FC Voluntari | -- |
07.09.2021 - Şimdi | Fotbal Club FCSB | -- |
07.09.2021 - 02.01.2022 | Fotbal Club FCSB | -- |
28.08.2019 - Şimdi | FC Astra Ploieşti | -- |
28.08.2019 - 06.09.2021 | FC Astra Ploieşti | -- |
01.07.2018 - 27.08.2019 | AL Shabab FC (KSA) | -- |
01.07.2017 - 30.06.2018 | Fotbal Club FCSB | -- |
15.01.2017 - 30.06.2017 | FC Astra Ploieşti | -- |
29.07.2016 - 31.12.2016 | FC Astra Ploieşti | -- |
01.02.2016 - 14.01.2017 | Dalian Professional FC | -- |
07.01.2016 - 31.01.2016 | Fotbal Club FCSB | -- |
01.01.2012 - 06.01.2016 | FC Astra Ploieşti | -- |
01.09.2011 - 31.12.2011 | AFC Astra Giurgiu II | -- |
01.07.2005 - 31.12.2011 | Petrolul Ploiesti | -- |
- | Romanya | -- |
- 12.11.2018 | Romanya | -- |