Goller
Asistler
Oynama
İlk 11
FK Spartak Subotica takımında forvet mevkinde forma giyen Bojan Cecaric, 10.10.1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. 190 cm boyunda ve 72 kilo olan Bojan Cecaric, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 18 maça çıkan Bojan Cecaric, 4 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Bojan Cecaric, bu sezon 3 asist ve 3 gol katkısı ile oynamaktadır. Oyuncu, Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giymektedir.
Tarih | Hafta H | Maç | İlk 11 | Goller G | Asistler A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2018 | FK Spartak Subotica 3:2 Vozdovac | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
05.12.2018 | FK Spartak Subotica 1:3 FK Crvena Zvezda | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
01.12.2018 | FK Proleter Novi Sad 2:2 FK Spartak Subotica | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
24.11.2018 | FK Spartak Subotica 3:0 OFK Backa Palanka | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
10.11.2018 | FK Macva Sabac 0:0 FK Spartak Subotica | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
04.11.2018 | FK Rad 1:1 FK Spartak Subotica | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
31.10.2018 | FK Spartak Subotica 2:2 Zemun Belgrade | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
28.10.2018 | FK Mladost Lucani 2:1 FK Spartak Subotica | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.10.2018 | FK Spartak Subotica 0:0 FK Partizan | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
06.10.2018 | FK Radnik Surdulica 0:0 FK Spartak Subotica | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
30.09.2018 | FK Spartak Subotica 0:1 FK Vojvodina | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
21.09.2018 | FK Cukaricki 3:1 FK Spartak Subotica | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
16.09.2018 | FK Spartak Subotica 0:1 FK Napredak Krusevac | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
26.08.2018 | Vozdovac 0:0 FK Spartak Subotica | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
19.08.2018 | FK Spartak Subotica 1:4 Radnicki Nis | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
31.01.2020 - 30.06.2020 | Korona Kielce | -- |
08.01.2019 - Şimdi | Cracovia Krakow | -- |
06.08.2017 - Şimdi | FK Spartak Subotica | -- |
06.08.2017 - 07.01.2019 | FK Spartak Subotica | -- |
05.08.2016 - 30.06.2017 | Novi Pazar | -- |
11.01.2016 - 05.08.2017 | FK Mladost Lucani | -- |
01.07.2013 - 10.01.2016 | FK Javor Ivanjica | -- |
01.07.2010 - 30.06.2013 | FK Radnicki Nova Pazova | -- |